09/04/2024 | 2024.04.09.01 | ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA - COORDENADOR DO CRAS | 300 | 3 | 900 |
04/04/2024 | 2024.04.04.01 | ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA - COORDENADOR DO CRAS | 300 | 1 | 300 |
02/04/2024 | 2024.04.02.001 | VALDENHO BARBOSA DE LIMA - MOTORISTA | 300 | 1 | 300 |
01/04/2024 | 2024.04.01.002 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 350 | 2 | 700 |
01/04/2024 | 2024.04.01.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 2 | 1750 |
22/03/2024 | 2023.03.22.001 | FRANCISCO BARBOSA JUNIO - ASSESSOR (A) TÉCINICO | 175 | 2 | 350 |
21/03/2024 | 2024.03.21.01 | RAIMUNDA EDINA PEREIRA - SUBSECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA . | 500 | 1 | 500 |
21/03/2024 | 2024.03.21.02 | ANA LILIA FERRERIA PINHEIRO - PSICÓLOGO (A) | 175 | 1 | 175 |
21/03/2024 | 2024.03.21.03 | ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA - COORDENADOR DO CRAS | 300 | 1 | 300 |
21/03/2024 | 2024.03.21.004 | ERIVANO CASSIANO SUBRINHO - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
06/03/2024 | 2024.03.06.003 | ALANA GOMES SARAIVA - ASSESSOR(A) JURIDICO | 175 | 1 | 175 |
06/03/2024 | 2024.03.06.002 | PAULA EDNA CALISTO GREGORIO - PROCURADORIA MUNICIPAL | 300 | 1 | 300 |
06/03/2024 | 2024.03.06.001 | MEIRYANE VIEIRA BRITO CLEMENTINO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 500 | 1 | 500 |
06/03/2024 | 2024.03.06.005 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
06/03/2024 | 2024.03.06.004 | RAILLA NAIANE DE ALENCAR MENEZES - OUVIDOR(A) MUNICIPAL | 175 | 1 | 175 |
01/03/2024 | 2024.03.01.001 | MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | 500 | 1 | 500 |
01/03/2024 | 2024.03.01.002 | ANTONIO NUNES DE FREITAS - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
28/02/2024 | 2024.02.28.002 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 350 | 2 | 700 |
28/02/2024 | 2024.02.28.001 | | 875 | 2 | 1750 |
27/02/2024 | 2024.02.27.001 | DAMIAO MARQUES CORDEIRO - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
26/02/2024 | 2024.02.26.03 | ANA BEATRIZ LIMA PEREIRA - CONSELHEIRO TUTELAR | 175 | 1 | 175 |
26/02/2024 | 2024.02.26.02 | RAIMUNDA EDINA PEREIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 500 | 1 | 500 |
26/02/2024 | 2024.02.26.006 | VALDENHO BARBOSA DE LIMA - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
26/02/2024 | 2024.02.26.04 | SAMIA DOS SANTOS SOUSA - CONSELHEIRO TUTELAR | 175 | 1 | 175 |
26/02/2024 | 2024.02.26.001 | ANA CELIA VIEIRA DE MACEDO COSTA - SUB SECRETARIO | 300 | 2 | 600 |
26/02/2024 | 2024.02.26.005 | FRANCISCO BARBOSA JUNIO - ASSESSOR (A) TÉCINICO | 350 | 2 | 700 |
21/09/2023 | 2023.09.21.002 | ANA VIEIRA FERREIRA - COORDENADOR PEDAGOGICO ESCOLAR | 300 | 1 | 300 |
19/09/2023 | 2023.09.18.004 | AFONSO PINHEIRO SOUTO NETO - COORDENADOR DE CADASTRO SOCIAL | 300 | 1 | 300 |
18/09/2023 | 2023.09.18.005 | RAIMUNDA EDINA PEREIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 500 | 1 | 500 |
11/09/2023 | 2023.09.11.001 | FRANCISCO BARBOSA JUNIO - ASSESSOR (A) TÉCNICO | 175 | 2 | 350 |
25/08/2023 | 2023.08.25.002 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 1 | 875 |
25/08/2023 | 2023.08.25.001 | MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | 500 | 1 | 500 |
25/08/2023 | 2023.08.25.003 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
15/12/2022 | 2022.12.15.002 | MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA - SECRETARIO (A) DE EDUCAÇÃO | 500 | 1 | 500 |
15/12/2022 | 2022.12.15.003 | MONICA BARBOSA BORGES - PROFESSOR(A) | 175 | 2 | 350 |
15/12/2022 | 2022.12.15.01 | LIVIA RAFAELA COSTA BEZERRA - COORDENADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 300 | 1 | 300 |
14/12/2022 | 2022.12.14.003 | LUIZ JUNIOR VITAL - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 175 | 2 | 350 |
14/12/2022 | 2022.12.14.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 1 | 875 |
14/12/2022 | 2022.12.14.008 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
14/12/2022 | 2022.12.14.002 | FRANCISCO BARBOSA JUNIO - ASSESSOR (A) TÉCINICO | 175 | 2 | 350 |
14/12/2022 | 2022.12.14.04 | RAIMUNDA EDINA PEREIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 500 | 1 | 500 |
14/12/2022 | 2022.12.14.05 | ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA - COORDENADOR (A) DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAS | 300 | 1 | 300 |
14/12/2022 | 2022.12.14.06 | NAIANA ZELIA BORGES - COORDENADOR TECNICO DE GESTÃO | 300 | 1 | 300 |
14/12/2022 | 2022.12.14.007 | JOSIETA MARIA HENRIQUE FELIPE - COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS | 300 | 2 | 600 |
16/11/2022 | 2022.11.16.01 | RAIMUNDA EDINA PEREIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 500 | 2 | 1000 |
10/11/2022 | 2022.11.10.002 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
10/11/2022 | 2022.11.10.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 1 | 875 |
09/11/2022 | 2022.11.09.02 | ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA - COORDENADOR DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL | 300 | 1 | 300 |
09/11/2022 | 2022.11.09.03 | RAIMUNDA EDINA PEREIRA - COORDENADOR DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL | 500 | 1 | 500 |
09/11/2022 | 2022.11.09.01 | NAIANA ZELIA BORGES - ARTICULADOR | 300 | 1 | 300 |
08/11/2022 | 2022.11.08.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 2 | 1750 |
08/11/2022 | 2022.11.08.002 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 175 | 2 | 350 |
03/11/2022 | 2022.11.03.3 | ANTONIO GOMES SILVA - MOTORISTA | 175 | 3 | 525 |
03/11/2022 | 2022.11.03.2 | LEONARDO BEZERRA SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR | 175 | 3 | 525 |
03/11/2022 | 2022.11.03.01 | MARIA EDINA MARQUES FERREIRA - CONSELHEIRO TUTELAR | 175 | 3 | 525 |
13/10/2022 | 2022.10.13.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 2 | 1750 |
13/10/2022 | 2022.10.13.002 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 175 | 2 | 350 |
07/10/2022 | 2022.10.07.002 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 175 | 2 | 350 |
07/10/2022 | 2022.10.07.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 2 | 1750 |
22/09/2022 | 2022.09.22.001 | MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | 500 | 1 | 500 |
22/09/2022 | 2022.09.22.002 | JEZUMIRA RIBEIRO DIAS CLEMENTINO - PROFESSOR COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |
13/09/2022 | 2022.09.13.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 1 | 875 |
13/09/2022 | 2022.09.13.002 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 875 | 1 | 875 |
02/09/2022 | 2022.09.02.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 2 | 1750 |
02/09/2022 | 2022.09.02.003 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 175 | 2 | 350 |
19/08/2022 | 2022.08.19.003 | ANTONIO CARLOS FERREIRA LIMA - COORDENADOR DO CRAS | 300 | 1 | 300 |
19/08/2022 | 2022.08.19.004 | LIVIA RAFAELA COSTA BEZERRA - COORDENADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 300 | 1 | 300 |
19/08/2022 | 2022.08.19.01 | RAIMUNDA EDINA PEREIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 500 | 1 | 500 |
19/08/2022 | 2022.08.19.002 | ERIVANO CASSIANO SUBRINHO - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
10/08/2022 | 2022.08.10.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 1 | 875 |
10/08/2022 | 2022.08.10.002 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
04/08/2022 | 2022.08.04.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 1 | 875 |
04/08/2022 | 2022.08.04.002 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
25/07/2022 | 2022.07.25.002 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 176 | 1 | 176 |
07/07/2022 | 2022.07.07.001 | CICERO ROBERTO MARQUES MARCELINO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 175 | 5 | 875 |
07/07/2022 | 2022.07.07.002 | LUIS MARIANO DE SOUSA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 175 | 5 | 875 |
25/06/2022 | 2022.07.25.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 1 | 875 |
24/06/2022 | 2022.06.29.001 | JUSCELINO ALVES COSTA - COORDENADOR DE DESENVOLIMENTO AGRÍCOLA | 300 | 1 | 300 |
24/06/2022 | 2022.06.24.002 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 175 | 3 | 525 |
20/06/2022 | 2022.06.20.010 | JAINE GOMES DA SILVA - DIRETOR ESCOLAR | 175 | 1 | 175 |
20/06/2022 | 2022.06.20.001 | CICERA VERONICA PEREIRA MONTEIRO - PROFESSOR COORDENADOR | 175 | 1 | 175 |
20/06/2022 | 2022.06.20.004 | MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA - SECRETARIO (A) DE EDUCAÇÃO | 500 | 1 | 500 |
20/06/2022 | 2022.06.20.007 | LUIZA VALERIA MACEDO VIANA - DIRETOR ESCOLAR | 175 | 1 | 175 |
20/06/2022 | 2022.06.20.008 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA NETO - DIRETOR ESCOLAR | 175 | 1 | 175 |
20/06/2022 | 2022.06.20.009 | DAMIANA FERNANDES DE LIMA SANTOS - DIRETOR ESCOLAR | 175 | 1 | 175 |
20/06/2022 | 2022.06.20.014 | KEYLLA PINHEIRO SOUTO FERREIRA - PROFESSOR COORDENADOR | 175 | 1 | 175 |
20/06/2022 | 2022.06.20.015 | IRISMAR DE SOUSA BRITO - PROFESSOR COORDENADOR | 175 | 1 | 175 |
20/06/2022 | 2022.06.20.005 | JEZUMIRA RIBEIRO DIAS CLEMENTINO - PROFESSOR COORDENADOR | 175 | 1 | 175 |
20/06/2022 | 2022.06.20.006 | ANA VIEIRA FERREIRA - COORDENADOR PEDAGÓGICO | 175 | 1 | 175 |
17/06/2022 | 2022.06.17.003 | VALDENHO BARBOSA DE LIMA - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
08/06/2022 | 2022.06.08.003 | DAMIÃO MARQUES CORDEIRO - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
08/06/2022 | 2022.06.08.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 2 | 1750 |
08/06/2022 | 2022.06.08.002 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 175 | 2 | 350 |
30/05/2022 | 2022.05.30.001 | JOSE ERONILDO MARQUES - MOTORISTA | 175 | 2 | 350 |
24/05/2022 | 2022.05.24.001 | JUSCELINO ALVES COSTA - COORDENADOR DE DESENVOLIMENTO AGRÍCOLA | 300 | 2 | 600 |
23/05/2022 | 2022.05.23.001 | MARIA DA CONCEICAO CARLOS BALBINO LIMA - COORDENADOR DE CADASTRO UNICO | 300 | 4 | 1200 |
17/05/2022 | 2022.05.17.001 | ERIVANO CASSIANO SUBRINHO - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
10/05/2022 | 2022.03.10.003 | MEIRYANE VIEIRA BRITO CLEMENTINO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 500 | 1 | 500 |
09/05/2022 | 2022.05.09.001 | CICERO ANTONIO ALVES DE SOUSA - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
04/05/2022 | 2022.05.04.001 | VALDENHO BARBOSA DE LIMA - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
29/04/2022 | 2022.04.29.002 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 175 | 2 | 350 |
29/04/2022 | 2022.04.29.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 2 | 1750 |
25/04/2022 | 2022.04.25.001 | JOSE ERONILDO MARQUES - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
24/04/2022 | 2022.06.24.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 3 | 2625 |
20/04/2022 | 2022.04.20.002 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 2 | 1750 |
20/04/2022 | 2022.04.20.001 | LIVIA RAFAELA COSTA BEZERRA - COORDENADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 80 | 5 | 400 |
12/04/2022 | 2022.04.12.002 | CICERO ANTONIO ALVES DE SOUSA - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
12/04/2022 | 2022.04.12.001 | DAMIÃO MARQUES CORDEIRO - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
08/04/2022 | 2022.04.08.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 2 | 1750 |
08/04/2022 | 2022.04.08.002 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 175 | 2 | 350 |
08/04/2022 | 2022.04.08.003 | DAMIAO MARQUES RODRIGUES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 500 | 2 | 1000 |
31/03/2022 | 2022.03.31.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 1 | 875 |
31/03/2022 | 2022.03.31.002 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
31/03/2022 | 2022.03.31.003 | ERIVANO CASSIANO SUBRINHO - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
28/03/2022 | 2022.03.28.003 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
28/03/2022 | 2022.03.28.001 | DAMIAO MARQUES RODRIGUES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 500 | 1 | 500 |
28/03/2022 | 2022.03.28.002 | JUSCELINO ALVES COSTA - COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA | 300 | 1 | 300 |
21/03/2022 | 2022.03.21.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 1 | 875 |
21/03/2022 | 2022.03.21.022 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
20/03/2022 | 2022.06.20.012 | TEREZA GERMANA DE LIMA - PROFESSOR COORDENADOR | 175 | 1 | 175 |
20/03/2022 | 2022.04.20.003 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 175 | 2 | 350 |
11/03/2022 | 2022.03.11.001 | RAIMUNDA EDINA PEREIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 500 | 1 | 500 |
10/03/2022 | 2022.03.10.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 1 | 875 |
10/03/2022 | 2022.03.10.002 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
10/03/2022 | 2022.03.10.003 | CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETARIO (A) DE EDUCAÇÃO | 500 | 1 | 500 |
07/03/2022 | 2022.03.07.001 | CICERO SEBASTIÃO VIEIRA FREITAS - VICE-PREFEITO | 1960 | 3 | 5880 |
04/03/2022 | 2022.03.04.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 2 | 1750 |
04/03/2022 | 2022.03.04.002 | LUIZ CAVALCANTE DE MORAIS - MOTORISTA | 175 | 2 | 350 |
04/03/2022 | 2022.03.04.003 | CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETARIO (A) DE EDUCAÇÃO | 500 | 1 | 500 |
04/03/2022 | 2022.03.04.004 | JEZUMIRA RIBEIRO DIAS CLEMENTINO - PROFESSOR COORDENADOR | 175 | 1 | 175 |
23/02/2022 | 2022.02.23.002 | MARIA DO SOCORRO MARQUES BALBINO - ASSISTENTE SOCIAL | 260 | 1 | 260 |
23/02/2022 | 2022.02.23.003 | ERIVANO CASSIANO SUBRINHO - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
23/02/2022 | 2022.02.23.001 | RAIMUNDA EDINA PEREIRA - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 500 | 1 | 500 |
22/02/2022 | 2022.02.22.001 | ERIVANO CASSIANO SUBRINHO - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
08/02/2022 | 2022.02.08.01 | JOSE RAIMUNDO CASSIANO DA SILVA - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
07/02/2022 | 2022.02.07.001 | MARIA CLEMENTINO DE OLIVEIRA - COORDENADOR(A) DO NUCLEO DE APOIO A PRODUÇÃO | 25 | 2 | 50 |
24/01/2022 | 2022.01.24.001 | CICERO ANTONIO ALVES DE SOUSA - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
12/01/2022 | 2022.01.12.001 | CICERO ANTONIO ALVES DE SOUSA - MOTORISTA | 175 | 1 | 175 |
12/08/2021 | 2021.08.12.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 1 | 875 |
21/06/2021 | 2021.06.21.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 2625 | 2 | 5250 |
09/06/2021 | 2021.06.09.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 300 | 2 | 600 |
17/05/2021 | 2021.05.17.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 300 | 2 | 600 |
12/05/2021 | 2021.05.12.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 2 | 1750 |
20/04/2021 | 2021.04.20.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 2 | 1750 |
13/04/2021 | 2021.04.13.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 2 | 1750 |
04/03/2021 | 2021.03.03.001 | FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 1 | 875 |
11/09/2020 | 110900012020 | LUIZ MARCIO PEREIRA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 1 | 875 |
10/09/2020 | 100900012020 | LUIZ MARCIO PEREIRA - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 1 | 875 |
14/07/2020 | 140702 | TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 2 | 1750 |
14/07/2020 | 140701 | JORGEANA CUNHA SOUSA - PROCURADORIA MUNICIPAL | 500 | 2 | 1000 |
09/07/2020 | 13072020 | JOSE FABIO DO NASCIMENTO SANTOS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 500 | 3 | 1500 |
24/06/2020 | 24062020 | REGINALDO MARQUES CARDOSO - MOTORISTA | 300 | 2 | 600 |
08/06/2020 | 06062020 | REGINALDO MARQUES CARDOSO - MOTORISTA | 300 | 2 | 600 |
03/06/2020 | 030601 | TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 2 | 1750 |
11/05/2020 | 11052020 | REGINALDO MARQUES CARDOSO - MOTORISTA | 300 | 2 | 600 |
15/04/2020 | 150402 | JORGEANO CUNHA SOUSA - DIRETOR DE ESPORTE | 300 | 2 | 600 |
15/04/2020 | 150401 | TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 2 | 1750 |
08/04/2020 | 07042020 | REGINALDO MARQUES CARDOSO - MOTORISTA | 300 | 2 | 600 |
06/04/2020 | 060420 | JOSE FABIO DO NASCIMENTO SANTOS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 500 | 4 | 2000 |
18/03/2020 | 1803001 | TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 1 | 875 |
13/03/2020 | 1303003 | TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 2 | 1750 |
13/03/2020 | 1303002 | ROSANGELA MARCELINO BARBOSA - SECRETÁRIO(A) | 500 | 3 | 1500 |
13/03/2020 | 1303001 | JORGEANA CUNHA SOUSA - PROCURADORIA MUNICIPAL | 500 | 3 | 1500 |
12/03/2020 | 1703002 | REGINALDO MARQUES CARDOSO - CONDUTOR SOCIAL | 300 | 2 | 600 |
12/03/2020 | 1703001 | JOSE FABIO DO NASCIMENTO SANTOS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 500 | 2 | 1000 |
06/03/2020 | 0603004 | FRANCISCO CIRLE FILHO - COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |
06/03/2020 | 0603003 | TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 1 | 875 |
06/03/2020 | 0603002 | DANUBIO MARQUES DA SILVA - COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |
06/03/2020 | 0603001 | CASSIANO DA SILVA - CHEFE DE GABINETE | 500 | 1 | 500 |
02/03/2020 | 1603001 | JEFERSON ALVES BEZERRA - COORDENADOR DO CPD DA SAÚDE | 300 | 4 | 1200 |
02/03/2020 | 0302002 | TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 4 | 3500 |
25/02/2020 | 2502002 | REGINALDO MARQUES CARDOSO - COORDENADOR | 300 | 2 | 600 |
25/02/2020 | 2502001 | BRENDA MARIA DE FREITAS LEITE - COORDENADOR | 300 | 2 | 600 |
19/02/2020 | 1902003 | ROBSON PETER CLEMENTINO DE AQUINO - COORDENADOR | 300 | 2 | 600 |
17/02/2020 | 1702001 | MARIA TATIANE DE OLIVEIRA COSTA - COORDENADOR | 300 | 2 | 600 |
13/02/2020 | 1302002 | TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL | 850 | 3 | 2550 |
13/02/2020 | 1302001 | JEFERSON ALVES BEZERRA - COORDENADOR | 300 | 3 | 900 |
13/02/2020 | 1301003 | ANTUNES CALISTO DE SOUSA - COORDENADOR | 175 | 1 | 175 |
05/02/2020 | 0502001 | JOAQUIM MAXIMILIANO BORGES CLEMENTINO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 500 | 3 | 1500 |
03/02/2020 | 0302001 | GESCICA FELIX DE SOUSA - COORDENADOR | 175 | 5 | 875 |
31/01/2020 | 3101003 | TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 2 | 1750 |
31/01/2020 | 3101002 | JEFERSON ALVES BEZERRA - COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |
31/01/2020 | 3101001 | JOSE FABIO DO NASCIMENTO SANTOS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 500 | 1 | 500 |
29/01/2020 | 2901003 | JEFERSON ALVES BEZERRA - COORDENADOR | 300 | 2 | 600 |
29/01/2020 | 2901002 | JOSE FABIO DO NASCIMENTO SANTOS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 500 | 2 | 1000 |
29/01/2020 | 2901001 | TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL | 875 | 2 | 1750 |
28/01/2020 | 2801002 | MARIA TATIANE DE OLIVEIRA COSTA - ASSISTENTE | 300 | 1 | 300 |
28/01/2020 | 2801001 | DENNIS CAIRTON RODRIGUES FRUTUOSO - COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |
16/01/2020 | 1601004 | SHEYLA MIKAELA FREITAS CRUZ - TESOUREIRO (A) | 300 | 2 | 600 |
16/01/2020 | 1601003 | THAMYRIS DUARTE BEZERRA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 300 | 2 | 600 |
16/01/2020 | 1601002 | CICERA PEREIRA MONTEIRO - MEMBRO | 300 | 2 | 600 |
16/01/2020 | 1601001 | TATIANA DOS SANTOS ALVES - PREGOEIRO (A) | 300 | 2 | 600 |
13/01/2020 | 13012020 | TICIANO DA FONSECA FELIX - PREFEITO MUNICIPAL | 750 | 2 | 1500 |
13/01/2020 | 1301002 | ROBSON PETER CLEMENTINO DE AQUINO - AGENTE DE PRESERVALÇÃO AMBIENTAL | 175 | 1 | 175 |
13/01/2020 | 1301001 | DANUBIO MARQUES DA SILVA - SUB SECRETARIO | 175 | 1 | 175 |
13/03/2019 | 13.03.0002 | NAIANA ZELIA BORGES - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
11/03/2019 | 11.03.0001 | JOSIETA MARIA HENRIQUE FELIPE - COORDENADOR | 175 | 2 | 350 |
25/02/2019 | 26.02.0001 | MARCONISIA DIAS DA SILVA - COORDENADOR | 175 | 1 | 175 |
01/02/2019 | 01.02.0001 | NAIANA ZELIA BORGES - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
01/02/2019 | 01.02.0002 | DAIANE PAULO DE OLIVEIRA - COORDENADOR | 175 | 1 | 175 |
10/12/2018 | 10.12.0001 | JOSIETA MARIA HENRIQUE FELIPE - COORDENADOR | 175 | 2 | 350 |
23/11/2018 | 23.11.0001 | CICERO ROBERTO MARQUES MARCELINO - COORDENADOR | 175 | 2 | 350 |
19/11/2018 | 19.11.0001 | JOSE ERONILDO MARQUES - MOTORISTA | 140 | 1 | 140 |
15/10/2018 | 15.10.0001 | JOSE ERONILDO MARQUES - MOTORISTA | 140 | 2 | 280 |
25/09/2018 | 25.09.0001 | CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETÁRIO(A) | 500 | 2 | 1000 |
18/09/2018 | 18.09.0001 | NAIANA ZELIA BORGES - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
29/08/2018 | 29.08.0001 | MEIRYANE VIEIRA BRITO CLEMENTINO - COORDENADOR | 175 | 1 | 175 |
09/08/2018 | 09.08.0001 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - COORDENADOR | 175 | 1 | 175 |
08/08/2018 | 08.08.0001 | RIVALDINA MACEDO MENDES ALVES - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
13/06/2018 | 13.06.0001 | ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR | 175 | 2 | 350 |
13/06/2018 | 13.06.0002 | MARIA SOCORRO BARBOSA DA SILVA - COORDENADOR | 175 | 2 | 350 |
30/04/2018 | 30.04.0001 | JOSIETA MARIA HENRIQUE FELIPE - COORDENADOR | 175 | 2 | 350 |
23/04/2018 | 23.04.0002 | DAIANE PAULO DE OLIVEIRA - COORDENADOR | 175 | 2 | 350 |
20/04/2018 | 20.04.0004 | FRANCISCO GILDO MACEDO DE SALES - MOTORISTA | 140 | 1 | 140 |
20/04/2018 | 20.04.0002 | JEZUMIRA RIBEIRO DIAS CLEMENTINO - COORDENADOR | 175 | 1 | 175 |
20/04/2018 | 20.04.0003 | CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
18/04/2018 | 20.04.0001 | NAIANA ZELIA BORGES - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
26/02/2018 | 26.02.0001 | ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |
20/02/2018 | 20.02.0001 | CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
20/02/2018 | 20.02.0002 | FRANCISCO GILDO MACEDO DE SALES - MOTORISTA | 140 | 1 | 140 |
02/02/2018 | 02.02.0001 | NAIANA ZELIA BORGES - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
12/01/2018 | 12.01.0001 | RIVALDINA MACEDO MENDES ALVES - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
11/12/2017 | 11.12.0001 | ISMAEL LEAL DE OLIVEIRA - MOTORISTA | 300 | 2 | 600 |
07/12/2017 | 07.12.0001 | SIMONE FERREIRA DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
06/12/2017 | 06.12.0001 | ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |
17/11/2017 | 17.11.0001 | ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |
17/11/2017 | 17.11.0002 | SIMONE FERREIRA DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
25/10/2017 | 25.10.0001 | SIMONE FERREIRA DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
02/10/2017 | 02.10.0001 | ANA MEIRE VIEIRA COSTA - PROCURADORIA MUNICIPAL | 500 | 1 | 500 |
02/10/2017 | 02.10.0002 | ANA MEIRE VIEIRA COSTA - PROCURADORIA MUNICIPAL | 500 | 1 | 500 |
22/09/2017 | 22.09.0001 | ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |
22/09/2017 | 22.09.0002 | RIVALDINA MACEDO MENDES ALVES - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
06/09/2017 | 06.09.0001 | FRANCISCO EVANILDO DA SILVA - MOTORISTA | 140 | 1 | 140 |
18/08/2017 | 18.08.0001 | ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR | 300 | 2 | 600 |
18/08/2017 | 18.08.0002 | MARIA SOCORRO BARBOSA DA SILVA - COORDENADOR | 175 | 2 | 350 |
17/07/2017 | 17.07.0001 | CICERA ADERILMA SOARES FERNANDES - COORDENADOR | 300 | 2 | 600 |
07/07/2017 | 07.07.0001 | RIVALDINA MACEDO MENDES ALVES - SECRETÁRIO(A) | 1000 | 1 | 1000 |
03/07/2017 | 03.07.0001 | FRANCISCO EVANILDO DA SILVA - MOTORISTA | 140 | 1 | 140 |
03/07/2017 | 03.07.0002 | ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |
03/07/2017 | 03.07.0003 | SIMONE FERREIRA DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
30/06/2017 | 30.06.0001 | ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |
30/06/2017 | 30.06.0002 | SIMONE FERREIRA DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
23/06/2017 | 23.06.0001 | CICERA ADERILMA SOARES FERNANDES - COORDENADOR | 300 | 2 | 600 |
23/06/2017 | 23.06.0002 | FRANCISCO EVANILDO DA SILVA - MOTORISTA | 140 | 1 | 140 |
21/06/2017 | 21.06.0001 | ISMAEL LEAL DE OLIVEIRA - COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |
20/06/2017 | 20.06.0001 | MARIA IRIS MEIRY VIEIRA BRITO LIMA - COORDENADOR | 175 | 2 | 350 |
20/06/2017 | 20.06.0002 | LUIZA VALERIA MACEDO VIANA - COORDENADOR | 175 | 2 | 350 |
20/06/2017 | 20.06.0003 | FRANCISCO GILDO MACEDO DE SALES - MOTORISTA | 140 | 2 | 280 |
20/06/2017 | 20.06.0004 | CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETÁRIO(A) | 500 | 2 | 1000 |
09/06/2017 | 09.06.0001 | ISMAEL LEAL DE OLIVEIRA - COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |
07/06/2017 | 07.06.0001 | SIMONE FERREIRA DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
06/06/2017 | 06.06.0001 | FRANCISCO EVANILDO DA SILVA - MOTORISTA | 140 | 1 | 140 |
05/06/2017 | 05.06.0001 | ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |
26/05/2017 | 26.05.0001 | CICERO ROBERTO MARQUES MARCELINO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 175 | 1 | 175 |
26/05/2017 | 26.05.0002 | MARCONISIA DIAS DA SILVA - COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |
02/05/2017 | 02.05.0001 | ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) | 300 | 2 | 600 |
21/04/2017 | 21.04.0001 | DAMIAO MARQUES RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
04/04/2017 | 04.04.0001 | FRANCISCO EVANILDO DA SILVA - MOTORISTA | 140 | 1 | 140 |
31/03/2017 | 31.03.0001 | ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR | 300 | 2 | 600 |
29/03/2017 | 30.12.0001 | SIMONE FERREIRA DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
28/03/2017 | 28.03.0001 | CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
28/03/2017 | 28.03.0002 | FRANCISCO EVANILDO DA SILVA - MOTORISTA | 140 | 1 | 140 |
24/03/2017 | 24.03.0001 | FRANCISCO EVANILDO DA SILVA - MOTORISTA | 140 | 1 | 140 |
22/03/2017 | 22.03.0001 | FRANCISCO EVANILDO DA SILVA - MOTORISTA | 140 | 1 | 140 |
21/03/2017 | 21.03.0001 | CICERA ADERILMA SOARES FERNANDES - COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |
21/03/2017 | 21.03.0002 | RIVALDINA MACEDO MENDES ALVES - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
13/03/2017 | 13.03.0001 | | 140 | 1 | 140 |
07/03/2017 | 07.03.0001 | JEZUMIRA RIBEIRO DIAS CLEMENTINO - COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |
02/03/2017 | 02.03.0001 | | 140 | 1 | 140 |
17/02/2017 | 17.02.0001 | ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR | 300 | 2 | 600 |
17/02/2017 | 17.02.0002 | SIMONE FERREIRA DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) | 500 | 2 | 1000 |
13/02/2017 | 13.02.0001 | JEZUMIRA RIBEIRO DIAS CLEMENTINO - COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |
10/02/2017 | 10.02.0001 | SIMONE FERREIRA DE AQUINO - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
10/02/2017 | 10.02.0002 | ISMENIA BEZERRA DE OLIVEIRA - COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |
02/02/2017 | 02.02.0001 | ISMAEL LEAL DE OLIVEIRA - COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |
30/01/2017 | 30.01.0001 | THAMARA RAFAELLA BERENGUER PINHEIRO LIMA - COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |
23/01/2017 | 23.01.0001 | MYTCHEL DE ALMEIDA SOARES - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
23/01/2017 | 23.01.0002 | ANDRE WIRTZBIKI ALEXANDRE - CHEFE DE GABINETE | 500 | 1 | 500 |
23/01/2017 | 23.01.0003 | CICERO FELIPE SUBRINHO - SECRETÁRIO(A) | 500 | 1 | 500 |
12/01/2017 | 12.01.0001 | ISMAEL LEAL DE OLIVEIRA - COORDENADOR | 300 | 1 | 300 |